Follow us on...
Follow us on Facebook

VN-Zoom.com chung tay vì Cộng đồng

Kaka - ứng dụng hát Karaoke trên mobile

Tuyển Mod Mobile diễn dàn Vn-Zoom.com 2014

Chiêm ngưỡng BaoMoi đẹp "tuyệt diệu" trên Windows Phone

Vui thể thao quà ý nghĩa

Toàn cảnh Vn-Zoom tham gia họp báo Asus Zenfone
Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 16 tới 30 trên 36
  1. #16
    WhyDeath's Avatar
    WhyDeath vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
    Tham gia
    Aug 2008
    Đến từ
    ٩(-̮̮̃ -̃)۶El paraíso del infierno٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
    Bài
    7.159
    Cảm ơn
    1.182
    Điểm
    3.993/1.835 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Học thuộc bảng cửu chương sau đó bắt đầu nhẩm từ từ các số nhỏ và tăng nhanh tốc độ lên sau đó nhẩm các số lớn vào phương trình bậc 2 lun

  2. Có 1 thành viên cảm ơn WhyDeath cho bài viết này:
    Comic-Art (19-02-2010)

  3. #17
    Comic-Art's Avatar
    Comic-Art vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
    Tham gia
    Feb 2010
    Bài
    38
    Cảm ơn
    4
    Điểm
    9/9 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Trích WhyDeath View Post
    Học thuộc bảng cửu chương sau đó bắt đầu nhẩm từ từ các số nhỏ và tăng nhanh tốc độ lên sau đó nhẩm các số lớn vào phương trình bậc 2 lun
    Ghê ghê, có thể lắm, đề mình từ từ tím hiểu.
    Cảm ơn nè

  4. #18
    batigon_280's Avatar
    batigon_280 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
    Tham gia
    Aug 2008
    Bài
    470
    Cảm ơn
    847
    Điểm
    190/107 bài viết
    VR power
    0

    Default

    rút di động ra mà tính
    Hidden Content

    mjfcvn.com/forum ngôi nhà cho những người hâm mộ the king of pop michael jackson

  5. #19
    nhocmetruyen's Avatar
    nhocmetruyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
    Tham gia
    Oct 2008
    Bài
    16
    Cảm ơn
    5
    Điểm: 1/1 bài viết
    VR power
    0

    Default

    tính nhẩm thì phải luyện rùi ... còn nhân chia thì bạn chia số nhỏ ra mà nhân chia cho nó nhanh vd (42*6)/7 + 4 = 40 ( đúng ko ta ??)

  6. #20
    vnzoozcom's Avatar
    vnzoozcom vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài
    265
    Cảm ơn
    44
    Điểm
    119/91 bài viết
    VR power
    0

    Default

    cái này mình có một cách, ko hiệu quả thj` thuj nha ^^. đối với phép +: vd: 210+355=?, bạn hảy tách 210 thanh` 200 va 10, 355 thành 300 va 55, sau đó cộng tưng cái vao`, tức là 200+300; 10+55, sâu đó +2 kết quả vao`, cách lam` la như thế, con phép trư` tương tự thuj^^. với phép nhân vd 55*33 thj bạn thử láy 50*30 rui` + 5*30, tiếp tục 3*50 + 3*5, +2 kết quả lại, tương tự phép chia nha^^, ko nhanh bằng máy, nhưng cung~ đỡ mất công làm nháp, với lại cách này toàn tách ra số chẳn, dể tính đúng hok^^. ko hợp lí đừng chém em nha

  7. Có 1 thành viên cảm ơn vnzoozcom cho bài viết này:
    Jenk (15-12-2011)

  8. #21
    idid231's Avatar
    idid231 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
    Tham gia
    Jan 2009
    Đến từ
    Thụy Khuê
    Bài
    746
    Cảm ơn
    459
    Điểm
    392/180 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Trích batigon_280 View Post
    rút di động ra mà tính
    Câu trả lời tuyệt vời nhất Quên máy tui toàn rút di động
    Hỏi thật bạn học lớp nhiu rùi? Đi học mà quên máy thì phải làm thế nào cho nó nhớ chứ k phải làm thế nào để tính nhẩm! [-x Mà sao k bik mở mồm ra mượn bạn à? Giờ kiểm tra vẫn mượn tốt!
    Có 1 số cách tính nhẩm như sau:
    -Nhân 1 số có 2 chữ số với 11: ab x 11 = a(a+b)b Nhìn vào thì có thể chưa hiểu, đơn giản bạn chỉ cần tách 2 chữ số đó ra rùi nhét vào giữa nó tổng của 2 số đó. Ví dụ: 45 x 11 = 495.
    Bạn sẽ hỏi nếu tổng nó cộng lớn hơn 10 thì sao? VD 99x11 vẫn tách nó ra khi đó sẽ được 9_9 ở giữa tổng là 18, viết hàng đơn vị là 8 vào giữa, cộng thêm 1dv vào đầu (9+1), tức là như vậy 99 x 11 = 1089
    Tui chưa tìm được cách tối ưu để nhân 3 chữ số với 11
    -Nếu nhân 2 số có 2 chữ số với nhau thì hoàn toàn có thể nhẩm theo cách tiểu học! Rất tiếc tôi k viết được cách tính, chịu khó đọc hiểu nha. Đầu tiên ta nhân số hàng đơn vị của số này với cả số kia (1), sau đó lấy tiếp hàng chục của số này nhân với cả số kia (2), đặt phép tính dạng hàng dọc, hàng (1) đặt trước hàng (2) sao cho kết quả ở (2) viết lùi vào 1 dòng so với (1). Cộng (1) và (2) được kết quả! Làm nhiều cách này các bạn có thể nhẩm rất nhanh, ngay trong đầu mà k cần phải đặt tính hay bấm máy
    -Nếu học đến lớp 8 hay 9 gì đó, sẽ có phần tách đa thức thành nhân tử, sẽ rất tốt nếu các bạn nắm chắc phần này, nó cho phép giải phương trình và nhẩm nghiệm của pt ở các lớp trên!
    -1 số công thức về tính chia hết cũng khá quan trọng:
    + 1 số chia hết cho 4 khi và chỉ khi 2 chữ số cuối hợp thành chia hết cho 4
    Đây cũng là cách biết xem năm nào là năm nhuận, vì năm nhuận sẽ chia hết cho 4, ví dụ 1964 là năm nhuận vì 64 chia hết cho 4 nên 1964 chia hết cho 4
    +Chia hết cho 6 khi nó vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 2
    +Chia hết cho 8 khi 3 số cuối hợp thành chia hết cho 8
    Vậy thôi, chưa biết trình độ bạn tới đâu, nhưng phải cố gắng lên, có tính nhiều thì mới nhớ, mới biết cách nhẩm được, đừng phụ thuộc quá vào máy tính

  9. Có 1 thành viên cảm ơn idid231 cho bài viết này:
    tuongmap (23-06-2011)

  10. #22
    manhcao277's Avatar
    manhcao277 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
    Tham gia
    May 2008
    Bài
    9
    Cảm ơn
    4
    Điểm: 1/1 bài viết
    VR power
    0

    Default

    quên máy tính thì rút di động thôi ! (di động nào mà chả có ứng dụng máy tính cá nhân nhỉ )
    thời cấp 1 , cấp 2, cấp 3 mình có thủ thuật sau :

    bạn phải nhân số có 2 chữ số ,có chung chữ số hàng chục có dạng :
    AB * AC với B +C = 10

    VD :
    12*18 = 216
    37*33 = 1221
    84*86=7224
    71*79=5609
    55 bình phương = 3025

    quy tắc là : lấy B*C được bao nhiêu viết liền vào phía sau (vd : 1*9=09, 3*7=21,...) rồi lấy A*(A+1) được bao nhiêu viết liên ra phía trước

    như vd :
    12*18 ta có 2*8=16 , 1*(1+1)=2, viết ngay 216
    37*33 ta có 3*7=21 , 3*(3+1)=12 viết ngay 1221
    71*79 ta có 1*9=09 , 7*8=56 viết ngay 5609
    ............................................

    ngoài ra nhơ đó mình có thể tính nhẩm nhanh bằng cách linh hoạt phép cộng với phép nhân:

    43*49 = 43*47 + 43*2 = 2021 + 86 = 2107
    v.v....

  11. Có 1 thành viên cảm ơn manhcao277 cho bài viết này:
    v_tam_huynh (21-11-2011)

  12. #23
    thao_beo's Avatar
    thao_beo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
    Tham gia
    May 2010
    Bài
    1
    Cảm ơn
    0
    Điểm
    0/0 bài viết
    VR power
    0

    Default mình cũng không biết nhiều nhưng góp phần thêm chút...:D:D

    VD: với những số bình phưong có số 5 đứng sau : 25*25 ,35*35
    25*25= số trên và số dưới " chẵn"của số 25 ta có" 30 và 20 "
    20*30=600cộng thêm với 25 nữa là 625
    lưu ý: mọi số đều cộng thêm 25... thử coi sem có đúng không

  13. #24
    lupanh7's Avatar
    lupanh7 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
    Tham gia
    Jul 2008
    Đến từ
    Pà Cò
    Bài
    369
    Cảm ơn
    183
    Điểm
    205/105 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Cộng trừ thì học làm *** gì cho nó khổ.

  14. #25
    congdong18041990's Avatar
    congdong18041990 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
    Tham gia
    May 2009
    Bài
    87
    Cảm ơn
    82
    Điểm
    40/16 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Trích tanbenthuonghai View Post
    Ví dụ 14*17 thì bạn lấy 14+7=21,4*7=28 đặt lệch cột thì được 21
    28
    238
    vậy 14*17=238
    Cách này nhân 2 số có 2 chữ số với nhau mà chữ số đầu giống nhau được hết
    Hay thật. cách này chỉ có bạn mới nghĩ ra

  15. #26
    anh_nam_vt's Avatar
    anh_nam_vt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
    Tham gia
    Oct 2009
    Đến từ
    Việt Trì City - thiên đường
    Bài
    443
    Cảm ơn
    251
    Điểm
    115/79 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Trích TheKingBp View Post
    Hum bữa kiểm tra toán quên không mang máy tính theo !!! tính bằng tay tốn thời gian quá. Ai biết cách tính nhanh nào không cần máy tính thì bày cho mình với . Thanks
    bạn định thành Nhà toán học trẻ chắc. thời buổi bây giờ đi thi mà quên máy tính thì die luôn là vừa, học tính nhẩm chỉ tổ điên đầu, toàn các con số thập phân thì vỡ mặt
    Trích meoconkity View Post
    tính nhẩm mấy cái số bình phương đặc biệt cũng dễ. ví dụ 222^2 thì lấy 2^2=4 bỏ hai đầu, (2+2)*2=8 bỏ hai đầu rồi (2+2+2)*2=12 bỏ ở giữa rồi cộng theo thứ tự đôn lên một hàng như dầy nà 481284 thành ra 49284.
    ví dụ 4444^2 thành ra 16 32 48 64 48 32 16 = 19749136
    333^2=9 18 27 18 9 =110889
    Học xong cách này của bạn chắc chẳng ai giám quên máy tinh ở nhà nữa đâu. chừa luôn
    Hidden Content
    sau quá khứ là tương lai, đứng dậy vươn vai làm lại từ đầu

  16. #27
    phanphaia4's Avatar
    phanphaia4 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài
    2
    Cảm ơn
    0
    Điểm
    0/0 bài viết
    VR power
    0

    Lightbulb Tính nhanh

    mình xin trình bày cách tính nhanh phép nhân 3 chữ số,với hàng trăm bắt đầu bằng số 1.Đây là "công trình "nghiên cứu của mình.các bạn tham khảo nhé
    VD 134 *123.
    Các bạn làm như sau nhé
    1 3 4
    +
    0 2 3 (bỏ số 1)
    ______
    1 5 7
    sau đó thêm 12 (4*3) vào sau 157, ta được 1 5 7 1 2.
    tiếp theo,bạn lấy 34*2=68 rồi 3*3=9, rồi 68+9=77
    1 3 4
    +
    0 2 3 (bỏ số 1)
    ____
    1 5 7 1 2
    0 0 7 7 0
    ___________
    1 6 4 8 2



    VD 165*137
    1 6 5
    0 3 7
    ______
    2 0 2 3 5
    0 0 2 3 7
    __________
    2 0 4 7 2



    hiện giờ mình đang nghiên cứu chữ số hàng trăm là 2.

  17. #28
    WhyDeath's Avatar
    WhyDeath vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
    Tham gia
    Aug 2008
    Đến từ
    ٩(-̮̮̃ -̃)۶El paraíso del infierno٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
    Bài
    7.159
    Cảm ơn
    1.182
    Điểm
    3.993/1.835 bài viết
    VR power
    0

    Default

    Theo toán học thì +,-,*,/ trước nếu học nhẩm thì nên học +,- trước nắm bắt đc rồi thì nhân chia sau rồi áp dụng đến pt ax+b+c=0 rồi căn lên

  18. #29
    alanshow90's Avatar
    alanshow90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
    Tham gia
    Jun 2008
    Đến từ
    HN
    Bài
    104
    Cảm ơn
    65
    Điểm
    44/24 bài viết
    VR power
    0

    Lightbulb

    * tính bình phương của một số hai chữ số có chữ số cuối là 5

    - cách tính: ta lấy chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng chục cộng + 1, rồi đặt tích số thu được bên trái số 25.

    VD: tính bình phương của 35.

    lấy 3 x (3+1)=12 => viết số 12 bên trái số 25, ta được số cần tính là 1225.

    *tính tích số của hai số có đặc điểm : chữ số hàng chục giống nhau và tổng chữ số hàng đơn vị bằng 10.

    -cách tính: ta lấy chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng chục cộng + 1, sau đó lập tích số của hai chữ số hàng đơn vị, rồi đặt hai tích số thu được kế tiếp nhau.

    VD: tính 74x76.

    lấy 7 x(7+1)=56, sau đó tính tích 2 số hàng đơn vị 6x4=24 => số cần tính là 5624.

    - có thể áp dụng quy tắc này cho tích các số có nhiều chữ số hơn.

    VD: tính 497x493.

    lấy 49x50=2450 và 7x3= 21 => số cần tính là 245021.
    * Nhân 2 chữ số từ 11 đến 19, VD 12.15, 18.13,...
    thì cộng hạng tử thứ nhất với hàng đơn vị của hạng tử thứ 2 rồi nhân nhân tiếp với 10 được, nhân 2 số ở hàng đơn vị ra xy. Cộng ab0 với xy ra kết quả. VD 13.18 thì 3.8=24 , 13+8=21->210 cộng vào ra kết quả là 234.

    *Nhân 1 số chẵn với 5 thì chia đôi số đó rồi thêm 0 đằng sau ra kết quả. VD 18.5 lấy 18:2=9 thêm 0 ra 90.

    *Nhân 1 số lẻ với 5 thì chia đôi số đó rồi bỏ dấu phẩy.

    *Nhân hai số tận cùng =1 thì nhân hai số chẵn với nhau rồi cộng thêm chính số chẵn đấy vào, số sau bớt đi một đơn vị nữa là ra kết quả. Ví dụ: 61x61 thì ta lấy 60x60+61+60= 3721

    Hoặc nói theo cách khác thì lấy bình phương của số hàng chục (ở đây là 6^2) đặt trên, lấy tổng của số hạng với số liền trước nó (61+60) đặt dưới lệch sang trái cộng vào ra kết quả (36+121 lệch trái =3721)

    *cách tính của mình là tính nhẩm các số có số 1 là hành chục: ví dụ: 12x13; 17x19... số 2 là hàng chục sẽ khó tính hơn
    ví dụ cụ thể cho dễ hiểu luôn: 17x18
    trước hết lấy 7x8 = 56 => ghi 6 nhớ 5

    lấy 7 + 8 = 15 => cộng với 5 = 20, ghi 0 nhớ 2
    lấy 1 x 1 = 1 cộng với 2 = 3
    kết quả đc là 306

    * tích 2 số có hàng đơn vị là 5 và hàng chục là 2 số lẻ hoặc cùng là 2 số chẵn

    lấy các số sau hàng đơn vị nhân vs nhau và + vs trung bình cộng của các số đó và thêm đuôi 25

    VD: - 2 số có hàng chục cùng là số chẵn : 65 x 85

    + lấy 6 x 8 = 48 + trung bình cộng của 8 và 6 là 7 => 48+7=55 thêm đuôi 25 và kết quả là 5525

    -2 số có hàng chục cùng là số lẻ : 35 x 75

    + lấy 3x7=14 rồi + với trug bình cộng của 3 và 7 là 5 => 14+5=19 thêm đuôi 25 và kết quả là 1925

    * tích 2 số có hàng đơn vị là 5 và hàng chục có 1 số lẻ và 1 số chẵn :

    - lấy các số sau hàng đơn vị nhân vs nhau và + trung bình cộng của 2 số đó và bỏ đuôi sau dấu phẩy . rồi thêm vào cuối số 75

    VD: 35x65 . 3x6=18 + 4 ( trug bình cộng của 3 và 6 là 4,5 và bỏ đuôi phẩy 5 ) =22 thêm 75 ở cuối => KQ là 2275

    Tất cả đều là sưu tầm DUY CHỈ CÓ 2 CÁI CUỐI LÀ MÌNH(hs lớp 8, e của chủ nick)TỰ TÌM HIỂU VÀ TEST ~
    Thay đổi nội dung bởi alanshow90; 01-10-2011 lúc 17:05.
    Hiệp Khách Giang Hồ trở về VN cùng nhận quà nào !!!!!
    Hidden Content

  19. Có 1 thành viên cảm ơn alanshow90 cho bài viết này:
    idid231 (30-09-2011)

  20. #30
    infoboy's Avatar
    infoboy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài
    4
    Cảm ơn
    0
    Điểm
    3/3 bài viết
    VR power
    0

    Default

    sai roi ban oi
    the con 13*16

 

 
Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối

Quyền sử dụng

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
  •